Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALS RESEARCH ApS. (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-06 fjernes Revisor: Gøbel & Thorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 1, 2., 1471 København K (offentliggjort 2012-12-04)
Den 2012-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 9, 2., 1472 København K (offentliggjort 2011-01-19)
Den 2011-02-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 9, 2., 1472 København K (offentliggjort 2011-01-19)
Den 2011-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 3, 2., 1466 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 3, 2., 1466 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-04 tilføjes Direktion: Jacob Als Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering i kapitalandele eller anden efter direktionens skøn hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Legale ejere: Jacob Als Thomsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2009-05-04 tilføjes Navne: ALS RESEARCH HOLDING ApS (offentliggjort 2009-05-28)
Den 2009-05-04 tilføjes Reelle ejere: Jacob Als Thomsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2009-05-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Revisor: Gøbel & Thorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Stiftere: Jacob Als Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Vedtægter: 2009-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-28)
Den 2009-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)