Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-25 fjernes Bestyrelse: Johan Blach Petersen (formand) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 16-18, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 16-18, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 16-18, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 16-18, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-11-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-04 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-03 tilføjes Bestyrelse: Johan Blach Petersen (formand) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-11-03 tilføjes Direktion: Jørgen Korsgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-03 tilføjes Legale ejere: Windar Denmark ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-03 fjernes Legale ejere: Windar Photonics Plc (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-03 tilføjes Vedtægter: 2022-11-03 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: regr@bechbruun.com (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: regr@bechbruun.com (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Bestyrelse: Jørgen Korsgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Jørgen Korsgaard Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 fjernes Bestyrelse: Søren Høffer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-10-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-15 fjernes Bestyrelse: Simon Gregory Barrell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-29 tilføjes Bestyrelse: Søren Høffer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2017-12-29 fjernes Bestyrelse: John Pix Westen (formand) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-28 fjernes Bestyrelse: Johan Blach Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-15 tilføjes Direktion: Jørgen Korsgaard Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-09-15 fjernes Direktion: Martin Rambusch (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-09-15 fjernes Bestyrelse: Martin Rambusch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-28 fjernes Bestyrelse: Niels Vejrup Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-20 tilføjes Bestyrelse: Martin Rambusch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2015-03-20 fjernes Bestyrelse: Stig Gert Ersgard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-19 fjernes Bestyrelse: Johan Blach Petersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-20 tilføjes Direktion: Martin Rambusch (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2015-03-19 fjernes Direktion: Martin Rambusch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikling og salg af anemometre og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af selskabets administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-11-11 tilføjes Vedtægter: 2014-11-11 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 9.380.392,00 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2014-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Legale ejere: Windar Photonics Plc (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-05 fjernes Bestyrelse: Claus Kurt Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Vejrup Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 fjernes Bestyrelse: Ulla Brockenhuus-Schack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-14 tilføjes Bestyrelse: Ulla Brockenhuus-Schack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-14 fjernes Bestyrelse: Steen Halbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-29 tilføjes Bestyrelse: Steen Halbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-29 fjernes Bestyrelse: Jakob Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgeshøj Alle 16-18, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2012-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 8.863.732,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-03 tilføjes Direktion: Martin Rambusch (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-03 fjernes Direktion: Jørgen Korsgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-19 tilføjes Bestyrelse: Jakob Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-19 fjernes Bestyrelse: Kim Rishøj Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 7.231.079,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 5.014.700,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3.147.800,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2010-07-19)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.524.300,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2008-12-28 tilføjes Bestyrelse: Kim Rishøj Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-28 tilføjes Direktion: Jørgen Korsgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 508.300,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 tilføjes Navne: WINDAR PHOTONICS A/S (offentliggjort 2009-06-16)
Den 2008-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2008-12-28 tilføjes Stiftere: TINGSKIFTE INVEST A/S, Sinika Limited, OXB ApS, NORDIC VENTURE CAPITAL A/S, MEKA ApS, M+ Invest ApS, J. BLACH PETERSEN BUSINESS DEVELOPMENT A/S, INVESTERINGSSELSKABET AF 11. AUGUST 2005 A/S, Henrik Læsø Sørensen, FAVATO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-06-16)
Den 2008-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)