Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Spangevej 37, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-04 fjernes Direktion: Per Wohlert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-04 fjernes Navne: WOHLERT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-04 fjernes Stiftere: Per Wohlert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spangevej 37, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Direktion: Per Wohlert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og drive formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Navne: WOHLERT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Stiftere: Per Wohlert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Vedtægter: 2009-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)