Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Revisor: COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2009-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRAUMANN DESIGN ApS. (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i såvel unoterede som børsnoterede værdipapirer samt anden aktivitet efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Vedtægter: 2010-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 91, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-20 tilføjes Direktion: Hanne Graumann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Legale ejere: Hanne Graumann (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2009-05-20 tilføjes Navne: GRAUMANN INVEST ApS (offentliggjort 2009-05-28)
Den 2009-05-20 tilføjes Reelle ejere: Hanne Graumann (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2009-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-05-20 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Stiftere: Hanne Graumann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-28)
Den 2009-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)