Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-14 tilføjes Binavne: PSYKOTERAPEUTUDDANNELSEN A/S (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2023-04-15 tilføjes Navne: UDDANNELSESCENTER VELLING KOLLER A/S (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-14 fjernes Navne: PSYKOTERAPEUTUDDANNELSEN A/S (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2023-04-15 tilføjes Vedtægter: 2023-04-15 (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 tilføjes Hjemmeside: www.psud.dk (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: annette@psud.dk (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-06 fjernes Kontaktoplysninger: kai@hjulsoegaard.com (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Velling Koller Vej 4, 8654 Bryrup (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2015-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaj Munks Vej 11, 6800 Varde (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2015-01-09 tilføjes Bestyrelse: Frands Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-09 fjernes Bestyrelse: Lars Lindgren Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-09 tilføjes Direktion: Kai Erland Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-09 fjernes Direktion: Frands Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er uddannelses- og kursusvirksomhed samt øvrig konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kai@hjulsoegaard.com (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2015-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: ah@hjulsoegaard.dk (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2015-01-09 tilføjes Navne: PSYKOTERAPEUTUDDANNELSEN A/S (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2015-01-08 fjernes Navne: HJULSØGAARD KURSUS- OG UDDANNELSESAFDELING A/S (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2015-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen sammen med bestyrelsesformanden, eller af selskabets bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 tilføjes Vedtægter: 2015-01-09 (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaj Munks Vej 11, 6800 Varde (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2013-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulsagervej 20, 6854 Henne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-29 fjernes Bestyrelse: Ulla Loklindt Bolding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-29 fjernes Direktion: Susanne Ingrid Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: ah@hjulsoegaard.dk (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulsagervej 20, 6854 Henne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Bestyrelse: Ulla Loklindt Bolding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-26 tilføjes Direktion: Susanne Ingrid Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2010-01-18)
Den 2009-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Legale ejere: HJULSØGÅRD EJENDOMSFOND (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Navne: HJULSØGAARD KURSUS- OG UDDANNELSESAFDELING A/S (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-05-26 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Stiftere: HJULSØGÅRD EJENDOMSFOND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-05-28)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)