Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: T.O. EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 9, 7600 Struer (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2016-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Hovedgade 30, 7560 Hjerm (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Hovedgade 30, 7560 Hjerm (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2009-05-15 tilføjes Direktion: Ole Damgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Legale ejere: Ole Damgaard (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2009-05-15 tilføjes Navne: OD HOLDING HJERM ApS (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2009-05-15 tilføjes Reelle ejere: Ole Damgaard (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2009-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2009-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)