Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 17.10.2012 (4354
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
NORMAL | 17.10.2012 | |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 03.09.2012 | 16.10.2012 |
NORMAL | 14.05.2009 | 02.09.2012 |
Branche | Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (661900). |
Sidst opdateret den 20.02.2013 og
angivet som gældende fra 13.02.2013 (4235
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (661900) | 13.02.2013 | |
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) | 01.01.2010 | 12.02.2013 |
Uoplyst (999999) | 14.05.2009 | 31.12.2009 |
Revisionfravalgt | true. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 14.05.2009 (5606
dage). |
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Kontaktoplysninger | bb@moveenergy.eu. |
Sidst opdateret den 08.03.2023 og
angivet som gældende fra 08.03.2023 (560
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
bb@moveenergy.eu | 08.03.2023 | |
jb@bergqvist.net | 24.02.2022 | 07.03.2023 |
jbb@cepplc.com | 16.09.2015 | 23.02.2022 |
dd@nybil.dk | 01.01.2010 | 15.09.2015 |
Telefonnummer | 27511919. |
Sidst opdateret den 19.03.2017 og
angivet som gældende fra 19.03.2017 (2740
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
27511919 | 19.03.2017 | |
32528000 | 01.01.2010 | 18.03.2017 |
Navne | MoveEnergy A/S. |
Sidst opdateret den 08.03.2023 og
angivet som gældende fra 08.03.2023 (560
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
MoveEnergy A/S | 08.03.2023 | |
CRESCENT A/S | 19.06.2014 | 07.03.2023 |
CRESCENT EQUITY PARTNERS A/S | 21.10.2013 | 18.06.2014 |
NYBIL A/S | 08.10.2013 | 20.10.2013 |
PASPX A/S | 14.02.2012 | 07.10.2013 |
NYBIL A/S | 14.05.2009 | 13.02.2012 |
Historik | Start | Stop |
---|
MoveEnergy A/S | 11.10.2022 | 07.03.2023 |
NYBIL A/S | 14.05.2009 | 10.10.2022 |
GARAGESALG A/S | 14.05.2009 | 21.10.2013 |
NYBIL A/S | 14.05.2009 | 08.10.2013 |
Ingen nuværende registrering.
Tegningsregel | Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. |
Sidst opdateret den 08.03.2023 og
angivet som gældende fra 08.03.2023 (560
dage). |
Fortolkning
(3 tegningsmuligheder)
| direktøren |
1 bestyrelsesmedlem |
bestyrelsen |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse | 08.03.2023 | |
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden | 19.06.2014 | 07.03.2023 |
Type af revisorbistand:Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Bibranche | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. |
Sidst opdateret den 07.06.2010
og
angivet som gældende fra 01.01.2010 (5374
dage). |
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside | n.a. |
Sidst opdateret den 24.11.2020 og
angivet som gældende fra 24.11.2020 (1394
dage). |
Ingen historik.