Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramten Hedevej 21, 8586 Ørum Djurs (offentliggjort 2011-05-31)
Den 2011-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervang 3, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 tilføjes Direktion: Per Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Direktion: Børge Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Handel og investering, herunder køb og salg af faste ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Navne: HEDELUND EJENDOMME ApS (offentliggjort 2011-05-31)
Den 2011-05-29 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET ÅKROGEN 1, 8500 GRENÅ ApS (offentliggjort 2009-05-27)
Den 2011-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Vedtægter: 2011-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervang 3, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-26 tilføjes Direktion: Børge Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Legale ejere: Per Lund, Henrik Hedeager Jensen (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2009-05-26 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ÅKROGEN 1, 8500 GRENÅ ApS (offentliggjort 2009-05-27)
Den 2009-05-26 tilføjes Reelle ejere: Per Lund, Henrik Hedeager Jensen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2009-05-26 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Stiftere: BAJE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-27)
Den 2009-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)