Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Ordrup Sidealle 7, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-20 fjernes Navne: HCS ENTREPRISE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Stiftere: Henrik Clemens Strand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Direktion: Henrik Clemens Strand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Ordrup Sidealle 7, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Måløvvej 15, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløvvej 15, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-20 tilføjes Direktion: Henrik Clemens Strand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Navne: HCS ENTREPRISE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Stiftere: Henrik Clemens Strand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Vedtægter: 2009-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)