Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Vedtægter | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 tilføjes Revisor: Nyborg ErhvervsRevision ApS Registrerede Revisorer (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2010-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCHOUS EL & HVIDEVARE ApS. (offentliggjort 2015-11-14)
Den 2015-02-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THUJA EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2017-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJD Grønnegade A/S. (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Elladere.dk ApS. (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-05-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-12 fjernes Revisor: LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Navne: SGJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2015-01-26 fjernes Navne: SCHOUS HVIDEVARESERVICE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2015-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion, som tegner selskabet i forhold til omverdenen. Selskabet har ingen bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 tilføjes Vedtægter: 2015-01-27 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2010-01-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2010-01-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 17, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-19 tilføjes Direktion: Søren Brandt Jansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Legale ejere: Søren Brandt Jansen (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2009-05-19 tilføjes Navne: SCHOUS HVIDEVARESERVICE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2009-05-19 tilføjes Reelle ejere: Søren Brandt Jansen (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2009-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2009-05-19 tilføjes Revisor: LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2009-05-19 tilføjes Stiftere: Søren Brandt Jansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-26)
Den 2009-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)