Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Thomas Frismodt | 26.05.2009 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Thomas Frismodt | 19.05.2009 | 26.05.2009 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Danican Europe ApS (CVR 34209243) | NORMAL | 13.09.2020 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Danican Europe ApS (CVR 34209243) | NORMAL | 13.01.2012 | 12.09.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |