Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Opløsningsstrussel seneste | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 6, 1., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvehjertevej 14, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2009-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HØGSTRUP ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H1 EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Team Leveringsservice ApS. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2017-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Clausens Invest ApS. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Tvangsauktionshuse.dk ApS. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H4 Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2018-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Kassoe Housing ApS. (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2018-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H5 Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2019-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Kassoe Housing Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kassoe Housing Invest ApS. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Kassoe Housing ApS. (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvehjertevej 14, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Emma Gads Vej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emma Gads Vej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 72, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-21 tilføjes Navne: CHRISTIAN HØGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-20 fjernes Navne: CHRISTIAN T. HØGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-21 tilføjes Vedtægter: 2020-08-21 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 72, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2019-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 72, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 72, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 72, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 72, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 72, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 72, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 72, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julsøvej 72, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravene 26, 2. th., 8800 Viborg (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravene 26, 2. th., 8800 Viborg (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kjølvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i datterselskaber, associerede virksomheder, investering i værdipapirer samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 tilføjes Navne: CHRISTIAN T. HØGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2013-11-10 fjernes Navne: BJARKE C. HØGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2009-05-14)
Den 2013-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 tilføjes Vedtægter: 2013-11-11 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2013-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2013-09-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2013-09-26 tilføjes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2013-09-26 fjernes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2013-09-05 fjernes Revisor: Jan Jønsson Granat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kjølvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2012-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundvej 69, 4. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundvej 69, 4. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 tilføjes Direktion: Christian Høgstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Legale ejere: Christian Høgstrup (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2009-04-21 tilføjes Navne: BJARKE C. HØGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2009-05-14)
Den 2009-04-21 tilføjes Reelle ejere: Christian Høgstrup (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2009-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2009-04-21 tilføjes Revisor: Jan Jønsson Granat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Stiftere: Christian Høgstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-14)
Den 2009-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)