Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høngårds Ager 54, 9800 Hjørring (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2011-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: JR TEKNIK A/S. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LØKKEN BOLIGINVEST AF 2007 ApS. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2016-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Litorina ApS. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JR TEKNIK A/S. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Høngårds Ager 54, 9800 Hjørring (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høngårds Ager 54, 9800 Hjørring (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Høngårds Ager 54, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 tilføjes Revisor: PJ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISOR MADS BØDKER (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-05-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høngårds Ager 54, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Høngårds Ager 54, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-19 tilføjes Bestyrelse: Vivi Ritter (formand) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 fjernes Bestyrelse: Jan Martin Ritter (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høngårds Ager 54, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: gert@grinvestas.dk (offentliggjort 2016-01-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 9480 Løkken (offentliggjort 2016-01-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-01 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-02-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Martin Ritter (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-03 fjernes Bestyrelse: Vivi Ritter (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-28 tilføjes Legale ejere: RITTER HOLDING LØKKEN ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-11-28 tilføjes Reelle ejere: Gert Tage Ritter (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2010-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, formueforvaltning og kapitalpleje og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 tilføjes Vedtægter: 2010-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 9480 Løkken (offentliggjort 2016-01-01)
Den 2009-05-13 tilføjes Bestyrelse: Vivi Ritter (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-13 tilføjes Direktion: Gert Tage Ritter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2009-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 tilføjes Navne: GR INVEST LØKKEN A/S (offentliggjort 2009-05-13)
Den 2009-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-05-13 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISOR MADS BØDKER (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2009-05-13 tilføjes Stiftere: NORDVESTKYSTEN FERIEHUSUDLEJNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-05-13)
Den 2009-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)