Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: 1stAV ApS. (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2023-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 9, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Bestyrelse: Brian Vahlun Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Binavne: Thomsen Montering ApS, 1stAV ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Direktion: André Ditz Dommer (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-29 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Hjemmeside: www.microdata.dk (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: eva.roos@microdata.dk (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: Microdata Holding ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Navne: 1STLEVEL ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Stiftere: QUITECH HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 9, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 45, 2., 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-07-13 tilføjes Bestyrelse: Per Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-07-13 fjernes Bestyrelse: Jan Helm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: eva.roos@microdata.dk (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@1stlevel.dk (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 45, 2., 2605 Brøndby (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 17, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-05 tilføjes Hjemmeside: www.microdata.dk (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-07-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Vecht (formand) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-06-30 fjernes Bestyrelse: Anders Tvegaard (formand) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-05-17 tilføjes Vedtægter: 2022-05-17 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-05-11 tilføjes Vedtægter: 2022-05-11 (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive konsulent- og IT-virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-05-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Tvegaard (formand) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-05-11 tilføjes Direktion: André Ditz Dommer (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-05-11 fjernes Direktion: Brian Møller (direktør) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-11 tilføjes Legale ejere: Microdata Holding ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-05-11 fjernes Legale ejere: SUPPORTMAND ApS, QUITECH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-05-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-05-11 fjernes Reelle ejere: Allan Munkholm Ellegaard, Brian Møller (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-03 tilføjes Binavne: Thomsen Montering ApS, 1stAV ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2020-10-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-04 tilføjes Legale ejere: SUPPORTMAND ApS, QUITECH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2019-02-04 fjernes Legale ejere: STØLEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-03 fjernes Legale ejere: SUPPORTMAND ApS, QUITECH HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-04 tilføjes Reelle ejere: Allan Munkholm Ellegaard, Brian Møller (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2019-02-04 fjernes Reelle ejere: Morten Stølegaard Andersen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-03 fjernes Reelle ejere: Allan Munkholm Ellegaard, Brian Møller (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-04 fjernes Direktion: Morten Stølegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-25 tilføjes Legale ejere: SUPPORTMAND ApS, QUITECH HOLDING ApS, STØLEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2016-11-24 fjernes Legale ejere: QUITECH HOLDING ApS, STØLEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-25 tilføjes Reelle ejere: Allan Munkholm Ellegaard, Brian Møller, Morten Stølegaard Andersen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2016-11-21 tilføjes Direktion: Allan Munkholm Ellegaard (direktør) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2016-11-21 tilføjes Vedtægter: 2016-11-21 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive konsulent og IT virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2014-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2014-11-05 tilføjes Vedtægter: 2014-11-05 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2014-11-05 fjernes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@1stlevel.dk (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-20 tilføjes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 fjernes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-28 tilføjes Direktion: Morten Stølegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-29 tilføjes Direktion: Morten Stølegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-29 fjernes Direktion: Morten Stølegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-04 tilføjes Legale ejere: STØLEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2009-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 17, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2009-04-29 tilføjes Direktion: Brian Møller (direktør) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2009-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2009-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-29 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2009-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2009-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2009-04-29 tilføjes Legale ejere: QUITECH HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2009-04-29 tilføjes Navne: 1STLEVEL ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2009-04-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2009-04-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2009-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2009-04-29 tilføjes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-29 tilføjes Stiftere: QUITECH HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2009-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2009-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-10)