Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 189, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-02 fjernes Navne: HCLV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Revisor: Revisoren.nu v/Charlotte V. Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Stiftere: Karim Saric (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2012-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Direktion: Karim Saric (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 fjernes Bestyrelse: Morten Lambæk Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Navne: HCLV HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2010-11-21 fjernes Navne: HCLV HOLDING A/S (offentliggjort 2010-01-25)
Den 2010-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Vedtægter: 2010-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2010-11-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-05-12)
Den 2010-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 189, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2010-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 121, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-22 tilføjes Navne: HCLV HOLDING A/S (offentliggjort 2010-01-25)
Den 2010-01-21 fjernes Navne: VICKON HOLDING A/S (offentliggjort 2009-05-12)
Den 2009-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 121, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Lambæk Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Direktion: Karim Saric (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2009-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Navne: VICKON HOLDING A/S (offentliggjort 2009-05-12)
Den 2009-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Revisor: Revisoren.nu v/Charlotte V. Bjerre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Stiftere: Karim Saric (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-05-12)
Den 2009-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)