Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Revisor | Vedtægter | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2009-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A.K. BYG ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2012-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: SKOLEVEJ 34-36 ApS. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-03-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKOLEVEJ 34-36 ApS. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvtoften 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 27, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-05-31 tilføjes Legale ejere: Kühnau Holding ApS, Jarvinen Holding ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-05-31 fjernes Legale ejere: Allan Kock Kühnau, Kim Jarvinen, Anne-Mette Kock Kühnau (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2014-02-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2014-02-28 fjernes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Legale ejere: Allan Kock Kühnau, Kim Jarvinen, Anne-Mette Kock Kühnau (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2013-07-01 tilføjes Vedtægter: 2013-07-01 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-12-04 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-13 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 fjernes Revisor: RevisionsCentrum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 27, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2010-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dagliljevej 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-23 tilføjes Direktion: Allan Kock Kühnau (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-23 fjernes Direktion: Thomas Juul Lund Tonø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje anparter i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Navne: KIM OG ALLAN HOLDING ApS (offentliggjort 2010-06-24)
Den 2010-06-22 fjernes Navne: THOMAS OG KIM HOLDING ApS (offentliggjort 2009-05-12)
Den 2010-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i fællesskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 tilføjes Vedtægter: 2010-06-23 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2009-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dagliljevej 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-05 tilføjes Direktion: Thomas Juul Lund Tonø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2009-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Navne: THOMAS OG KIM HOLDING ApS (offentliggjort 2009-05-12)
Den 2009-05-05 tilføjes Reelle ejere: Allan Kock Kühnau, Kim Jarvinen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2009-05-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-05-05 tilføjes Revisor: RevisionsCentrum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Stiftere: Thomas Juul Lund Tonø, Kim Jarvinen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-12)
Den 2009-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)