Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Dagø Pedersen | 22.01.2018 | 27.08.2019 | direktør |
Mikkel Højriis | 30.11.2016 | 27.08.2019 | direktør |
Jens Mandrup | 31.03.2009 | 30.11.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Dagø Pedersen | 30.11.2016 | 22.01.2018 | formand |
Mikkel Højriis | 01.09.2013 | 22.01.2018 | bestyrelse |
Lars Dagø Pedersen | 01.09.2013 | 29.11.2016 | bestyrelse |
Dennis Feyling Serup | 26.11.2012 | 28.11.2016 | formand |
Jens Mandrup | 31.03.2009 | 22.01.2018 | bestyrelse |
Bente Mandrup | 31.03.2009 | 01.09.2013 | bestyrelse |
Sven Aage Pedersen | 31.03.2009 | 26.11.2012 | formand |