Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Løw-Larsen | 03.12.2014 | direktør |
Kenneth Nielsen | 06.05.2009 | direktør |
Lars Iversen | 06.05.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Birch Jensen | 10.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Løw-Larsen | 13.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Michael Svend Nielsen | 06.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Nielsen | 06.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Iversen | 06.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lars Iversen | 06.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Løw-Larsen | 03.12.2014 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Poul Mortensen | 06.05.2009 | 17.12.2019 | bestyrelsesmedlem |