Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-16 tilføjes Vedtægter: 2018-03-16 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-16 fjernes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markskellet 6, st. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-28 tilføjes Direktion: Henrik Kjær Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder ved erhvervelse af andele i dattervirksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2009-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Legale ejere: Henrik Kjær Jensen (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2009-04-27 fjernes Legale ejere: Henrik Kjær Jensen (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2009-04-28 tilføjes Navne: HKJ HOLDING AF 2009 ApS (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-04-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Kjær Jensen (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2009-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-04-28 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2009-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Vedtægter: 2009-04-28 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2009-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Kjær Jensen (offentliggjort 2017-11-04)