Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Paw Lønberg Christiansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2009-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BK-PACK ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2018-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Print2Pack ApS. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Kjeld Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-21 tilføjes Bestyrelse: Carl Christian Nørgaard Graversen (formand) (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-21 fjernes Bestyrelse: Birgitte Fabricius Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-20 fjernes Bestyrelse: Linda Fabricius Danielsen (formand) (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-05-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordløse Møllevej 27, 5683 Haarby (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Jordløse Møllevej 8, 5683 Haarby (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-11-25 tilføjes Legale ejere: Kenneth Fabricius Knudsen, Linda Fabricius Danielsen, L.F.D. Holding ApS, K.F.K. Holding ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-25 fjernes Legale ejere: Kenneth Fabricius Knudsen, Linda Fabricius Danielsen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-25 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Fabricius Knudsen, Linda Fabricius Danielsen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-25 fjernes Reelle ejere: Hans Flemming Knudsen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-06 fjernes Legale ejere: Hans Flemming Knudsen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Bestyrelse: Linda Fabricius Danielsen (formand) (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Kjeld Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2016-10-31 fjernes Direktion: Kenneth Fabricius Knudsen (direktion) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Direktion: Kenneth Fabricius Knudsen (direktion) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-02-28 fjernes Direktion: Hans Flemming Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordløse Møllevej 8, 5683 Haarby (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2009-05-01 tilføjes Direktion: Hans Flemming Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, handel og investering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Legale ejere: Hans Flemming Knudsen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2009-05-01 tilføjes Navne: H.F.K. HOLDING II ApS (offentliggjort 2009-05-14)
Den 2009-05-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Flemming Knudsen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2009-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-05-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Vedtægter: 2009-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-14)
Den 2009-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)