Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydendalsvej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydendalsvej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: lp@jprevision.dk (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-16 tilføjes Legale ejere: MAMI INVEST ApS (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-06-16 tilføjes Reelle ejere: Lone Poulsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-06-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-06-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2009-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydendalsvej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2009-04-23 tilføjes Direktion: Jørgen Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og ejendomsinvestering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET MYHRES ApS (offentliggjort 2009-05-04)
Den 2009-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2009-04-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2009-04-23 tilføjes Stiftere: MIMA HOLDING ApS, IVERSEN HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Vedtægter: 2009-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-04)
Den 2009-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)