Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: birthe.bank@dlapiper.com (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-03 fjernes Kontaktoplysninger: roskildeerhvervsbyg@gmail.com (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-03 fjernes Direktion: Hans Christian Christensen Støvring (direktør) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 22, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegade 26, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegade 26, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2016-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 125, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2012-12-01 tilføjes Direktion: Hans Christian Christensen Støvring (direktør) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2012-12-01 fjernes Direktion: Lis Kirsten Luxhøj Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-07 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: roskildeerhvervsbyg@gmail.com (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2011-09-15)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedvej 125, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2009-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-15 tilføjes Direktion: Lis Kirsten Luxhøj Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-15 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med bygge og anlægsvirksomhed. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Legale ejere: Lis Kirsten Luxhøj Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-05-15 tilføjes Navne: ROSKILDE ERHVERVSBYGGERI ApS (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-05-14 fjernes Navne: ApS KBURS 17 NR. 6873 (offentliggjort 2009-04-29)
Den 2009-05-15 tilføjes Reelle ejere: Lis Kirsten Luxhøj Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-05-15 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktionen (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2009-05-15 tilføjes Vedtægter: 2009-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Navne: ApS KBURS 17 NR. 6873 (offentliggjort 2009-04-29)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-29)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-03)