Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Martin Larsen | 01.10.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Søgaard | 27.04.2009 | 01.10.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Tolstrup | 18.04.2024 | formand |
Maria Møller Salling | 02.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Yde Kirk | 02.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Brødbæk Hummelmose | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Guldbæk Karlsen | 09.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Mølgaard Jørgensen | 05.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hardboe Galsgaard | 11.03.2010 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Møller Nielsen | 03.03.2021 | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ejner Hundahl Hansen | 02.05.2019 | 01.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gunner Olesen | 07.03.2019 | 03.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Karina Lentz Andersen | 11.05.2017 | 07.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Søndergaard Nielsen | 19.03.2015 | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Møller Nielsen | 19.03.2015 | 11.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Finn Vammen Larsen | 19.03.2015 | 12.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Brødbæk Hummelmose | 30.10.2014 | 19.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kristoffer Aarup Kappel | 08.05.2014 | 19.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Gunner Olesen | 18.04.2013 | 19.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Claus Nørgaard | 27.02.2013 | 18.04.2024 | formand |
Lars Thorbjørn Bech Hansen | 27.02.2013 | 06.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kim Koch | 09.05.2012 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Henrik Callesen | 05.05.2011 | 08.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Lydiksen | 02.11.2010 | 30.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Rathleff Holst | 02.11.2010 | 18.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Arne Munk | 11.03.2010 | 02.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Arne Buus | 27.04.2009 | 27.02.2013 | formand |
Jens Jacob Brinkmann | 27.04.2009 | 08.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Børge Pilgård Pedersen | 27.04.2009 | 05.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Martin Kristian Nielsen | 27.04.2009 | 05.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Sørensen | 27.04.2009 | 02.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Boel Nielsen | 27.04.2009 | 11.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Boie Skov Frederiksen | 27.04.2009 | 11.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hertel | 27.04.2009 | 11.03.2010 | næstformand |