Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2013-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CODERELATIONS ApS. (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2020-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2020-05-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2015-04-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2015-04-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i datterselskaber, formueadministration og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Vedtægter: 2011-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredland 20, 2850 Nærum (offentliggjort 2011-07-04)
Den 2011-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 21, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2010-05-04)
Den 2010-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 21, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2010-05-04)
Den 2010-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Porcelænshaven 2, 1. 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porcelænshaven 2, 1. 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-23 tilføjes Direktion: Casper Warming (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2009-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Legale ejere: Casper Warming (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2009-04-23 tilføjes Navne: CWG HOLDING ApS (offentliggjort 2009-04-29)
Den 2009-04-23 tilføjes Reelle ejere: Casper Warming (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2009-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2009-04-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Stiftere: Casper Warming (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-29)
Den 2009-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)