Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalbyrisvej 62, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-07 fjernes Direktion: Deen Cliff Elvig Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-07 fjernes Navne: PILLEOVNSCENTER ØST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Stiftere: LJ HOLDING 2009 ApS, Deen Cliff Elvig Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og servicering af pilleovne og pillefyr samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Vedtægter: 2010-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 fjernes Revisor: PLAN REVISION V/PER PETERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalbyrisvej 62, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fixvej 20, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Deen Cliff Elvig Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Direktion: Bror Claus Zørn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fixvej 20, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-28 tilføjes Direktion: Bror Claus Zørn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Navne: PILLEOVNSCENTER ØST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Revisor: PLAN REVISION V/PER PETERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Stiftere: LJ HOLDING 2009 ApS, Deen Cliff Elvig Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)