Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keglekærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Keglekærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keglekærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2022-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Direktion: Hans Ole Lomholt Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 fjernes Direktion: Claus Grøn Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Legale ejere: Annex Ejendomme A/S (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 fjernes Legale ejere: PI GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Reelle ejere: Hans Ole Lomholt Poulsen, Anders Dam Kjær Poulsen (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 fjernes Reelle ejere: Morten Kolding Iversen, Jesper Grøn Iversen, Claus Grøn Iversen (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 fjernes Kontaktoplysninger: mail@palleiversen.dk (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-16 tilføjes Navne: Stiftsvej 17, Vejle ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-15 fjernes Navne: PI Ejendomme Vejle ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-16 tilføjes Vedtægter: 2022-05-16 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-05-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-04-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-04-30 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-04-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@palleiversen.dk (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-11-17 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-10-30 tilføjes Direktion: Claus Grøn Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-10-30 fjernes Direktion: Heinrich Ilskov Jessen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-30 tilføjes Navne: PI Ejendomme Vejle ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-10-29 fjernes Navne: ERHVERVSPARKEN VEJLE NORD ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-10-30 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 tilføjes Vedtægter: 2020-10-30 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: ggj@ijerhverv.dk (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-05 tilføjes Legale ejere: PI GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-10-05 fjernes Legale ejere: ILSKOV GRUPPEN ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-05 tilføjes Reelle ejere: Morten Kolding Iversen, Jesper Grøn Iversen, Claus Grøn Iversen (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-10-05 fjernes Reelle ejere: Heinrich Ilskov Jessen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-04-30 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-07-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-06-30 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2017-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulvehavevej 58, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ggj@ijerhverv.dk (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvehavevej 58, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2011-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 68, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå projektudvikling, herunder køb og salg af fast ejendom og ejendomsselskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Vedtægter: 2011-06-22 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-06-30 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2010-06-30 tilføjes Legale ejere: ILSKOV GRUPPEN ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2010-06-30 tilføjes Reelle ejere: Heinrich Ilskov Jessen (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2009-10-20 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 68, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-28 tilføjes Direktion: Heinrich Ilskov Jessen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Navne: ERHVERVSPARKEN VEJLE NORD ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2009-04-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2009-04-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2009-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-04-28 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Stiftere: ILSKOV GRUPPEN ApS, ENQEL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-28)
Den 2009-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)