Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Erik Menveds Vej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Direktion: Søren Vestergren (direktion) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-24 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Legale ejere: Søren Vestergren (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Navne: SØREN VESTERGREN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-09-30 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Revisor: 3 PLUS REVISION ApS (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Stiftere: Søren Vestergren (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Vedtægter: 2013-07-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-09-30 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erik Menveds Vej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Direktion: Søren Vestergren (direktion) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-24 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Legale ejere: Søren Vestergren (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Navne: SØREN VESTERGREN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Revisor: 3 PLUS REVISION ApS (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Stiftere: Søren Vestergren (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2009-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2014-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ESV ENGROS ApS. (offentliggjort 2015-12-11)