Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ugledigevej 144, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-24 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Navne: VORDINGBORG AUTOUDSTYR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Stiftere: Kasper Slot Sprenger (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Kasper Slot Sprenger (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2014-09-22 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2014-09-22 fjernes Revisor: LJHL Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ugledigevej 144, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2014-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ugledigevej 144, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, herunder at besidde anparter i dattervirksomheder. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2014-08-27 tilføjes Navne: VORDINGBORG AUTOUDSTYR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2014-08-26 fjernes Navne: ELMATO HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2014-08-27 tilføjes Vedtægter: 2014-08-27 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ugledigevej 144, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2012-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøjevej 6, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2010-10-06)
Den 2010-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøjevej 6, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2010-10-06)
Den 2010-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 2, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-06 tilføjes Navne: ELMATO HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2010-10-05 fjernes Navne: TOMMY SC HOLDING ApS (offentliggjort 2009-04-24)
Den 2009-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 2, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-24 tilføjes Direktion: Kasper Slot Sprenger (adm. dir) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2009-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2009-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-24 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2009-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2009-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2009-04-24 tilføjes Navne: TOMMY SC HOLDING ApS (offentliggjort 2009-04-24)
Den 2009-04-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2009-04-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2009-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2009-04-24 tilføjes Revisor: LJHL Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-24 tilføjes Stiftere: Kasper Slot Sprenger (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2009-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2009-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)