Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform | Hjemmeside |
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingrid Marievej 80, 1. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 235, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-20 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: treasurer.hucks@gmail.com (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-20 fjernes Kontaktoplysninger: marrijevandeneynde@gmail.com (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Navne: Copenhagen Hucks (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-20 fjernes Navne: Copenhagen Hucks (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-20 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2021-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 235, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2021-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Valkyriegade 21, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: marrijevandeneynde@gmail.com (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2021-03-17 fjernes Kontaktoplysninger: pernilledl@gmail.com (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valkyriegade 21, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tove Maës Vej 2, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-03 tilføjes Hjemmeside: www.hucks.dk (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2020-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: pernilledl@gmail.com (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-03-02 fjernes Kontaktoplysninger: muller_700@hotmail.com (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tove Maës Vej 2, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Røsågade 1, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: muller_700@hotmail.com (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-04-03 fjernes Kontaktoplysninger: jorg.vogel@gmail.com (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2015-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røsågade 1, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2015-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Røsågade 1, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2013-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røsågade 1, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2013-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannevirkegade 14, 4. th., 1763 København V (offentliggjort 2011-03-25)
Den 2013-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jorg.vogel@gmail.com (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2012-04-19 tilføjes Navne: Copenhagen Hucks (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2012-04-18 fjernes Navne: Copenhagen Flying Circus (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannevirkegade 14, 4. th., 1763 København V (offentliggjort 2011-03-25)
Den 2011-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rudolph Berghs Gade 39, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-03-19)
Den 2010-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudolph Berghs Gade 39, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-03-19)
Den 2010-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbækgade 1, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbækgade 1, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-13 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-13 tilføjes Navne: Copenhagen Flying Circus (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-03-22)