Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Bibranche | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2023-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Navne: YDERNÆS 1 ApS (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 1993-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S SUSÅ. (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-05-31 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-05-31 tilføjes Navne: YDERNÆS 1 ApS (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Direktion: Flemming Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Navne: YDERNÆS 1 ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-05-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-08-26 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre pumper og kompressorer (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Carsten Schrøder Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Etienne Jean-Emmanuel Laurent (direktør) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-06-04 tilføjes Direktion: Etienne Jean-Emmanuel Laurent (direktør) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-06-04 fjernes Direktion: Etienne Jean-Emmanuel Laurent (direktør) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Etienne Jean-Emmanuel Laurent (direktør) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-06-30 fjernes Direktion: Henrik Arent Fastholm (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2016-05-09 tilføjes Direktion: Henrik Arent Fastholm (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2016-05-09 fjernes Direktion: Jørgen Rosenlund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-09 tilføjes Vedtægter: 2016-05-09 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2016-05-09 fjernes Bestyrelse: Jørgen Rosenlund Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-26 tilføjes Bestyrelse: Etienne Laurent (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-26 fjernes Bestyrelse: Deborah Jo Wood (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-01 tilføjes Bestyrelse: Andrew Baker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-01 fjernes Bestyrelse: Christopher Paul Calzaretta (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Bestyrelse: Christopher Paul Calzaretta (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-01 fjernes Bestyrelse: Torben Stride Vingaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og ingeniørvirksomhed, at foretage investeringer i fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2012-05-11 tilføjes Navne: YDERNÆS 1 ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2012-05-10 fjernes Navne: YDERNÆS 1 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-05-11 tilføjes Vedtægter: 2012-05-11 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2012-05-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-21 tilføjes Bestyrelse: Deborah Jo Wood (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-21 fjernes Bestyrelse: Marianne Rørslev Bock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 tilføjes Bestyrelse: Torben Stride Vingaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-15 fjernes Bestyrelse: Søren Bjerre-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2011-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-05-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2011-03-01 tilføjes Bestyrelse: Marianne Rørslev Bock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 fjernes Bestyrelse: Bent Tjørnemark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre pumper og kompressorer (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af luftpumper og -kompressorer (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2006-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2006-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2006-01-17 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Rosenlund Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-17 fjernes Bestyrelse: Poul Jørgen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-17 tilføjes Direktion: Jørgen Rosenlund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-17 fjernes Direktion: Poul Jørgen Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-04 tilføjes Bestyrelse: Bent Tjørnemark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-04 fjernes Bestyrelse: Jørgen Rosenlund Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-10 tilføjes Bibranche: Fremstilling af luftpumper og -kompressorer (offentliggjort 2001-07-10)
Den 1998-10-21 tilføjes Bestyrelse: Søren Bjerre-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-21 fjernes Bestyrelse: Elvar Vinum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-13 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Rosenlund Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-13 fjernes Bestyrelse: Tue Tyge Møller (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Rosenlund Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 fjernes Binavne: NORDISK VENTILATOR CO. A/S, INTERNATIONAL HI-PRES AIR CONDITIONING A/S, DEFOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Navne: YDERNÆS 1 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-29 fjernes Navne: NOVENCO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-29 fjernes Bestyrelse: Jørn Ole Krøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-09-29 fjernes Direktion: Bjørn Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-08-19 fjernes Bestyrelse: Jørn Ole Krøll (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-17 fjernes Bestyrelse: Poul Christian Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 127.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 fjernes Direktion: Vagn Aage Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-07-01 fjernes Bestyrelse: Palle Marcus (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-05-01 tilføjes Legale ejere: DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1988-03-24 fjernes Direktion: Gert Uffe Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 102.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-01 fjernes Bestyrelse: Leif Andersen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 52.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-26 tilføjes Navne: NOVENCO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-25 fjernes Navne: NORDISK VENTILATOR CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-25 fjernes Binavne: NOVENCO A/S, FRISTAMAT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2020-07-31)
Den 1947-11-07 tilføjes Bestyrelse: Leif Andersen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1947-11-07 tilføjes Binavne: NOVENCO A/S, FRISTAMAT A/S, NORDISK VENTILATOR CO. A/S, INTERNATIONAL HI-PRES AIR CONDITIONING A/S, DEFOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-11-07 tilføjes Direktion: Gert Uffe Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1947-11-07 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1947-11-07 tilføjes Navne: NORDISK VENTILATOR CO. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1947-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1947-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1947-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1947-11-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1947-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1947-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)