Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Navne | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Monradsgade 49, 7400 Herning (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2024-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 17, 1. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2015-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nielsen Invest ApS. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LeeSign Creative Partner ApS. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 112.500,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: Mads Kjær Nielsen, Christine Louise Kjær Nielsen (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2020-01-31 tilføjes Reelle ejere: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2020-01-30 fjernes Reelle ejere: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 17, 1. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensgade 23, 7400 Herning (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-19 tilføjes Hjemmeside: www.nicons.dk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@nicons.dk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: janallan64@gmail.com (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-18 fjernes Legale ejere: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-02 tilføjes Binavne: J.A.N. ApS (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-12-02 tilføjes Navne: Nicons ApS (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-12-01 fjernes Navne: J.A.N. ApS (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-12-02 tilføjes Vedtægter: 2015-12-02 (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå investeringer i værdipapirer i anlægsøjemed samt udføre konsulentvirksomhed og efter direktionens bestemmelse anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: janallan64@gmail.com (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2015-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: jan@scan-speak.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå investeringer i værdipapirer i anlægsøjemed og efter direktionens bestemmelse anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermed, herunder at udføre konsulent -og serviceydelser. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2013-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2013-11-22 tilføjes Legale ejere: Mads Kjær Nielsen, Christine Louise Kjær Nielsen (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2013-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-22 tilføjes Vedtægter: 2013-11-22 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2013-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensgade 23, 7400 Herning (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2013-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudmoseparken 8, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-29 tilføjes Navne: J.A.N. ApS (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2013-05-28 fjernes Navne: J. A. NIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2009-04-23)
Den 2013-05-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-04-17)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@scan-speak.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-11)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudmoseparken 8, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-22 tilføjes Direktion: Jan Allan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2009-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Legale ejere: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2009-04-22 tilføjes Navne: J. A. NIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2009-04-23)
Den 2009-04-22 tilføjes Reelle ejere: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2020-02-01)
Den 2009-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Stiftere: Jan Allan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-23)
Den 2009-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)