Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Salturtvej 4, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-21 fjernes Direktion: Gerner Abildtrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-21 fjernes Navne: ABILDTRUP CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 fjernes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 fjernes Stiftere: Gerner Abildtrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2011-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Salturtvej 4, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mikkelborg Park 28, 1. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2010-03-01)
Den 2010-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mikkelborg Park 28, 1. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2010-03-01)
Den 2010-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrik Steffens Vej 7, 4. th., 1866 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrik Steffens Vej 7, 4. th., 1866 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-23 tilføjes Direktion: Gerner Abildtrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskaber eller andele af samme samt foretage hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2009-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Navne: ABILDTRUP CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Stiftere: Gerner Abildtrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Vedtægter: 2009-04-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)