Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2018-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mandinka1 IVS. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2015-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2015-12-21 tilføjes Vedtægter: 2015-12-21 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-08-19 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2014-08-19 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-02 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i jord og ejendomme i Gambia, drive og udleje disse ejendomme, udøve landbrugsvirksomhed, samt handel med landbrugsmaskiner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af en direktion bestående af direktør Finn Andersen, der har uindskrænket tegningsret i forhold til omverdenen. Selskabet har ikke nogen bestyrelse. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2010-11-16 tilføjes Vedtægter: 2010-11-16 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2010-11-16 fjernes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2009-12-18)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-27 tilføjes Navne: FARMING INVEST ApS (offentliggjort 2009-04-29)
Den 2009-04-26 fjernes Navne: GAMBIA INVEST ApS (offentliggjort 2009-04-23)
Den 2009-04-22 tilføjes Navne: GAMBIA INVEST ApS (offentliggjort 2009-04-23)
Den 2009-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkefaldet 1, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-22 tilføjes Direktion: Finn Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Legale ejere: FINN ANDERSEN KOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2009-04-22 tilføjes Reelle ejere: Finn Andersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-04-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2009-04-22 tilføjes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Stiftere: FINN ANDERSEN KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-23)
Den 2009-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)