Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedam 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 fjernes Bestyrelse: Jesper Werner Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Direktion: Peter Bagger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 fjernes Kontaktoplysninger: jm@thinggaard.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 fjernes Navne: SELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Stiftere: WERNER INVEST ApS, Jan Mikkelsen, HOLGER RUD ApS, FLORIDA HOLDING ApS, BEHRENS FAM. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedam 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverstræde 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2009-07-10)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-17 tilføjes Direktion: Peter Bagger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arrangere rejser og andre arrangementer samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Navne: SELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-16 fjernes Navne: THINGGAARD A/S (offentliggjort 2009-04-22)
Den 2009-09-17 tilføjes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af direktøren sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Vedtægter: 2009-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 fjernes Binavne: THINGGAARD REJSER, DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-24 fjernes Direktion: Jan Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: jm@thinggaard.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverstræde 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2009-07-10)
Den 2009-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbakken 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbakken 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Werner Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Binavne: THINGGAARD REJSER, DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Direktion: Jan Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Navne: THINGGAARD A/S (offentliggjort 2009-04-22)
Den 2009-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Stiftere: WERNER INVEST ApS, Jan Mikkelsen, HOLGER RUD ApS, FLORIDA HOLDING ApS, BEHRENS FAM. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)