Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Aurangzeb Chowhan | 30.03.2009 | |
Patrick Paktinson | 30.03.2009 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Patrick Paktinson | 07.04.2017 | 09.04.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Aurangzeb Chowhan | 30.03.2009 | 07.04.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Patrick Paktinson | 30.03.2009 | 06.04.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |