Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Pedersvej 1, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-20 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Navne: FONDEN BRAMSEJLSKONNERTEN HVIDE SANDE (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Pedersvej 1, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2017-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Mamrelund 1, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-12-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2016-12-02 fjernes Bestyrelse: Jørgen Iversen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-02 fjernes Direktion: Henning Davidsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-30 tilføjes Bestyrelse: Esben Thomey Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2015-07-30 fjernes Bestyrelse: Anders Høj Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-02-28 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: info.awregnskab@gmail.com (offentliggjort 2010-04-20)
Den 2012-10-03 tilføjes Direktion: Henning Davidsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-03 fjernes Direktion: Allan Lundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Davidsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 fjernes Bestyrelse: Henning Davidsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 tilføjes Direktion: Allan Lundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-01 fjernes Direktion: Henning Davidsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mamrelund 1, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2011-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 2, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-28 tilføjes Direktion: Henning Davidsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-28 fjernes Direktion: Jakob Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Skadhede Bøndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-26 fjernes Bestyrelse: Keld Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info.awregnskab@gmail.com (offentliggjort 2010-04-20)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 2, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-04-20 tilføjes Bestyrelse: Keld Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-20 tilføjes Direktion: Jakob Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-20 tilføjes Formål: Fondens formål er at yde tjenesteydelser mod vederlag herunder gennem ejerskab og drift af et sejlskib hjemmehørende i Hvide Sande. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-20 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Navne: FONDEN BRAMSEJLSKONNERTEN HVIDE SANDE (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2009-04-20 tilføjes Vedtægter: 2009-04-20 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-31)