Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-05-23 fjernes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2011-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kettebakken 11, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2011-09-29)
Den 2011-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81 d., 1264 København K (offentliggjort 2009-08-27)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Legale ejere: CASH ApS (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Reelle ejere: Karsten Hartmann Sørensen, René Georg Lange Sørensen (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81 d., 1264 København K (offentliggjort 2009-08-27)
Den 2009-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kettebakken 11, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Vedtægter: 2009-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kettebakken 11, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-02 tilføjes Direktion: Karsten Hartmann Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Navne: GRAFT ApS (offentliggjort 2009-04-22)
Den 2009-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2009-03-02 tilføjes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2009-03-02 tilføjes Stiftere: CASH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-22)
Den 2009-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)