Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Revisor | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Kjærulf Therkelsen (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2019-11-10 fjernes Reelle ejere: Lars Kjærulf Therkelsen (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2019-10-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-21 tilføjes Reelle ejere: Lars Kjærulf Therkelsen, Lars Kjærulf Therkelsen (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-03-21 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Nissen (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-03-20 fjernes Reelle ejere: Lars Kjærulf Therkelsen (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-09-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2015-02-28 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Nissen (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2013-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse og udlejning af fast ejendom samt anden hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-24 tilføjes Navne: RT EJENDOMME, BRABRAND ApS (offentliggjort 2013-05-01)
Den 2013-04-23 fjernes Navne: RT EJENDOMME, BRABAND ApS (offentliggjort 2009-05-07)
Den 2013-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-24 tilføjes Vedtægter: 2013-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Direktion: Lars Kjærulf Therkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Legale ejere: Richard Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2009-04-16 tilføjes Navne: RT EJENDOMME, BRABAND ApS (offentliggjort 2009-05-07)
Den 2009-04-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Kjærulf Therkelsen (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2009-04-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-04-16 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2009-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-07)
Den 2009-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)