Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2010-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANA-TOOL A/S. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2010-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANA-TOOL EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2010-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NOGA DANMARK ApS. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2014-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SIME DIAGNOSTICS ApS. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Equi-Dent ApS. (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2021-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANA-TOOL A/S. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANA-TOOL EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NOGA DANMARK ApS. (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-05-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2014-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber og investere i værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ydingvej 14, 8752 Østbirk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-14 tilføjes Direktion: Peter André Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Legale ejere: Peter André Sørensen (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2009-04-14 tilføjes Navne: PETER ANDRÉ HOLDING ApS (offentliggjort 2009-04-15)
Den 2009-04-14 tilføjes Reelle ejere: Peter André Sørensen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2009-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-04-14 tilføjes Revisor: LIDEGAARD REVISION&RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Stiftere: Peter André Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-15)
Den 2009-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)