Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2009-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VENOESUND FISK OG SKALDYR ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2023-02-21 tilføjes Bestyrelse: Kristian Borbjerggaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-02-21 fjernes Bestyrelse: Ole Borbjerggaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 42, 7490 Aulum (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 2, 7600 Struer (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-02 fjernes Bestyrelse: Kay Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-14 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Revisor: NVR STRUER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 2, 7600 Struer (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2009-04-10 tilføjes Bestyrelse: Kay Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2009-04-10 tilføjes Direktion: Arne Rusbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter og andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2009-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Legale ejere: Nordvestjysk Fritidsfiskerforening (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2009-04-10 tilføjes Navne: NORDVESTJYSK FRITIDSFISKERFORENING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2009-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Revisor: NVR STRUER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Stiftere: Ole Borbjerggaard, Kay Hansen, Arne Rusbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Vedtægter: 2009-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-15)
Den 2009-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)