Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beder Landevej 11, 8330 Beder (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skåde Søpark 23, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-28 tilføjes Direktion: Niels Burtenshaw Thuesen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: nbthuesen@gmail.com (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: nbt@live.dk (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2015-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FIRST CLASS TROPHY TAXIDERMY ApS. (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Trine Ginnerup Thuesen (direktør) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Niels Burtenshaw Thuesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skåde Søpark 23, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2017-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammersholt Byvej 40, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-05-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-05-08 fjernes Revisor: DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-25 tilføjes Revisor: DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2010-02-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammersholt Byvej 40, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2009-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-22 tilføjes Direktion: Niels Burtenshaw Thuesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-22 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge konsulentydelser af midlertidig karakter, primært vderørende rådgivning om virksomhedsstruktur, handel med virksomheder (M&A) samt forretningsudvikling. Selskabet kan herudover eje andele i andre virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-05-06)
Den 2009-04-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: nbt@live.dk (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2009-04-22 tilføjes Navne: ACTN ApS (offentliggjort 2009-04-28)
Den 2009-04-21 fjernes Navne: ApS KBURS 17 NR. 6853 (offentliggjort 2009-04-14)
Den 2009-04-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Vedtægter: 2009-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Legale ejere: Niels Burtenshaw Thuesen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2009-03-01 tilføjes Navne: ApS KBURS 17 NR. 6853 (offentliggjort 2009-04-14)
Den 2009-03-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Burtenshaw Thuesen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2009-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2009-03-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-14)
Den 2009-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)