Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Bestyrelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjællebrovej 39, 6093 Sjølund (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Direktion: Mogens Borre Westen (direktør) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-07 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Legale ejere: Niels Erik Kirkegård Bendtsen, Lars Serup Thomsen, Mogens Borre Westen, Carsten Elkjær Pedersen, Kaare Vind Thomsen, Carsten Breum Thomsen, Christian Dahlmand Bramsen, MST EJENDOMME A/S (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Navne: SJØLUND HUSE ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Stiftere: Mogens Borre Westen (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 fjernes Bestyrelse: Mogens Borre Westen (formand) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Ulla Byriel Kloppenborg-Skrumsager (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-15 tilføjes Direktion: Mogens Borre Westen (direktør) (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Kirkegård Bendtsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2009-04-07 tilføjes Bestyrelse: Mogens Borre Westen (formand) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2009-04-14 tilføjes Legale ejere: MST EJENDOMME A/S (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Legale ejere: Ulla Byriel Kloppenborg-Skrumsager, Niels Erik Kirkegård Bendtsen, Lars Serup Thomsen, Mogens Borre Westen, Carsten Elkjær Pedersen, Kaare Vind Thomsen, Carsten Breum Thomsen, Christian Dahlmand Bramsen (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2009-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjællebrovej 39, 6093 Sjølund (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, herunder byggemodning, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-07 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Navne: SJØLUND HUSE ApS (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Stiftere: Mogens Borre Westen (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Vedtægter: 2009-04-07 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2009-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-12)