Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-30 fjernes Bestyrelse: Helle Brandt-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-30 fjernes Direktion: Erik Munk Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-04 tilføjes Bestyrelse: Thorleif Johannesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-06-04 fjernes Bestyrelse: Pia Faber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2023-03-18 tilføjes Navne: Endelave Kro og Mødested ApS (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-17 fjernes Navne: ENDELAVE ApS (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-18 tilføjes Vedtægter: 2023-03-18 (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2022-08-30 fjernes Legale ejere: Anders Møller-Agersnap, Flemming Norsted Schuchardt (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-30 fjernes Reelle ejere: Flemming Norsted Schuchardt (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-06-12 tilføjes Bestyrelse: Anders Møller-Agersnap (suppleant) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2022-06-12 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Blume (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-06-12 tilføjes Direktion: Anders Møller-Agersnap (suppleant) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2022-06-12 tilføjes Vedtægter: 2022-06-12 (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-06 tilføjes Bestyrelse: Pia Faber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2021-06-06 fjernes Bestyrelse: Carsten Rønsholdt Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-06 tilføjes Direktion: Erik Munk Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2021-06-06 fjernes Direktion: Michael Terp Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-01 fjernes Legale ejere: Michael Terp Rasmussen (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-08-09 tilføjes Bestyrelse: Michael Terp Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-08-08 fjernes Bestyrelse: Anders Møller-Agersnap (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-09)
Den 2020-08-09 tilføjes Direktion: Michael Terp Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-08-09 fjernes Direktion: Anders Møller-Agersnap (direktør) (offentliggjort 2020-08-09)
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-11 tilføjes Bestyrelse: Flemming Norsted Schuchardt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2019-05-11 fjernes Bestyrelse: Asger Lauge Egelund Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-28 tilføjes Bestyrelse: Helle Brandt-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2018-04-28 fjernes Bestyrelse: Peter Sven Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2017-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterby 41, 8789 Endelave (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterby 41, 8789 Endelave (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterby 41, 8789 Endelave (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterby 41, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Sven Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2016-04-30 fjernes Bestyrelse: Ulla Hübbe Larsen (formand) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-04-29 fjernes Bestyrelse: Michael Terp Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterby 41, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 59, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Hjemmeside: www.endelaveaps.dk (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@endelaveaps.dk (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: blume@surfmail.dk (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-01-01 fjernes Bestyrelse: Flemming Norsted Schuchardt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Anders Møller-Agersnap (direktør) (offentliggjort 2020-08-09)
Den 2015-06-01 fjernes Direktion: Poul Erik Blume (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-16 tilføjes Bestyrelse: Jonna Sonja Stengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2015-05-16 fjernes Bestyrelse: Jørgen Holm Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-15 fjernes Bestyrelse: Ulla Hübbe Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-05-16 tilføjes Vedtægter: 2015-05-16 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2015-05-16 fjernes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2014-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i Endelave Kro. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.066.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 tilføjes Legale ejere: Flemming Norsted Schuchardt (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2014-07-14 tilføjes Reelle ejere: Flemming Norsted Schuchardt (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2014-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2014-07-14 tilføjes Vedtægter: 2014-07-14 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2014-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Holm Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-26 fjernes Bestyrelse: Asger Lauge Egelund Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-26 tilføjes Direktion: Poul Erik Blume (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-09 tilføjes Legale ejere: Michael Terp Rasmussen, Anders Møller-Agersnap (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2013-04-13 tilføjes Bestyrelse: Asger Lauge Egelund Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-13 fjernes Bestyrelse: Lars Peter Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 516.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-30 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2011-11-30 fjernes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-28 tilføjes Bestyrelse: Michael Terp Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-28 fjernes Bestyrelse: Susanne Skaksen Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 514.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2009-07-17)
Den 2010-06-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-08-05)
Den 2010-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 512.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2009-05-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2009-07-17)
Den 2009-04-29 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2009-07-17)
Den 2009-04-29 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-08-05)
Den 2009-04-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2009-07-17)
Den 2009-04-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: blume@surfmail.dk (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2009-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 440.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 132.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 59, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2009-04-08 tilføjes Bestyrelse: Susanne Skaksen Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Navne: ENDELAVE ApS (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2009-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2009-04-08 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Stiftere: Susanne Skaksen Kristensen, Poul Erik Blume, Jørgen Holm Pedersen, Hanne Stougaard Holm, ENDELAVE.NET. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-08)
Den 2009-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-10)