Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 8, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Binavne: Tobuværk ApS, Ingana ApS, Balke & Wedel-Jørgensen ApS, BWJ ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Direktion: Kevin Bernsfod (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Legale ejere: Kevin Bernsfod (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Navne: KEVINA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Reelle ejere: Kevin Bernsfod (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Stiftere: Kevin Bernsfod, Ina Bernsfod (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: GKL1000 ApS. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GKL1000 ApS. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-07 tilføjes Binavne: Tobuværk ApS, Ingana ApS, Balke & Wedel-Jørgensen ApS, BWJ ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-06-05 tilføjes Vedtægter: 2020-06-05 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-26 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 8, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Direktion: Kevin Bernsfod (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 192.000,00 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Legale ejere: Kevin Bernsfod (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Navne: KEVINA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kevin Bernsfod (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Stiftere: Kevin Bernsfod, Ina Bernsfod (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Vedtægter: 2009-04-01 (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-04)