Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Vest Warming | 30.06.2010 | 27.08.2024 | direktør |
Lene Warming | 01.07.2009 | 30.06.2010 | adm. dir |
Klaus Vest Warming | 03.04.2009 | 30.06.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Skøtt Warming | 30.06.2010 | 27.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Vest Warming | 30.06.2010 | 27.08.2024 | formand |
Jens Vest Warming | 30.06.2010 | 01.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lene Warming | 01.07.2009 | 30.06.2010 | formand |
Klaus Vest Warming | 03.04.2009 | 30.06.2009 | formand |