Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SJØLUND A/S (CVR 10298644) | NORMAL | 30.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SJØLUND A/S (CVR 10298644) | 30.09.2011 | 29.12.2015 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) (CVR 23598612) | 25.11.2009 | 29.12.2015 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Søren Ravn Jensen | 07.04.2009 | 17.01.2018 | 100,00% | 100,00 % |