Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wandallsparken 56, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2009-03-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SVENDBORG MOTORVÆRKSTED ApS. (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervænget 1, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervænget 1, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gambøtvej 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@svendborg-motor.dk (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gambøtvej 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gambøtvej 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gambøtvej 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gambøtvej 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-10-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-10-21)
Den 2009-10-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gambøtvej 23, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2009-03-27 tilføjes Direktion: Ejvind Erhardt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Legale ejere: Ejvind Erhardt Jensen (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2009-03-27 tilføjes Navne: SVENDBORG MOTORVÆRKSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2009-03-27 tilføjes Reelle ejere: Ejvind Erhardt Jensen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2009-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-03-27 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Stiftere: Ejvind Erhardt Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Vedtægter: 2009-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-05-04)
Den 2009-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)