Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-21 fjernes Legale ejere: Martin Aagesen (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-20 tilføjes Vedtægter: 2023-02-20 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 11, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 11, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 11, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranemosevej 4, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2014-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2014-11-28 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2013-01-09 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2013-01-09 fjernes Revisor: Jane Hemmingsen, PJ REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-30 tilføjes Legale ejere: AAGESEN INVEST ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og håndværk samt arbejdsopgaver indenfor byggeri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller direktørerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-27 tilføjes Vedtægter: 2010-11-27 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-04-07 tilføjes Bibranche: Andre rengøringsydelser (offentliggjort 2009-04-07)
Den 2009-04-07 tilføjes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2009-04-07)
Den 2009-04-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: aagesendk@yahoo.dk (offentliggjort 2009-04-07)
Den 2009-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranemosevej 4, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2009-04-01 tilføjes Binavne: M. AAGESEN ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Direktion: Martin Aagesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Legale ejere: Martin Aagesen (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2009-04-01 tilføjes Navne: SJÆLLANDS TAG- OG FACADERENS ApS (offentliggjort 2009-04-06)
Den 2009-04-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Aagesen (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-02)
Den 2009-04-01 tilføjes Revisor: Jane Hemmingsen, PJ REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Stiftere: Martin Aagesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-06)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)