Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: RATÉLCO ApS. (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2014-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: RATÉL ApS. (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2016-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: RATÉL ApS. (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RATÉL ApS. (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Kim Rudbeck (bestyrelse) (offentliggjort 2017-04-17)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 347.222,22 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-12-30 tilføjes Legale ejere: KL HOLDING A/S, HK HOLDING & INVEST ApS, Christian Thiim (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2016-12-29 fjernes Legale ejere: Christian Thiim, KL HOLDING A/S, HK HOLDING & INVEST ApS, KIM RUDBECK ApS (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2016-12-30 tilføjes Reelle ejere: Hans Brun Knudsen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-19 tilføjes Bestyrelse: Kim Rudbeck (bestyrelse) (offentliggjort 2017-04-17)
Den 2013-02-19 fjernes Bestyrelse: Ole Lachenmeier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og handel med udstyr til bekæmpelse af skadedyr og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 220.612,58 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2013-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Legale ejere: KIM RUDBECK ApS (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2013-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Vedtægter: 2013-02-19 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2011-03-16 tilføjes Legale ejere: HK HOLDING & INVEST ApS (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2010-10-22 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-22 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 tilføjes Hovedbranche: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2009-05-13)
Den 2009-05-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Legale ejere: Christian Thiim, KL HOLDING A/S (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trapholtparken 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Lachenmeier (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Direktion: Hans Brun Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Navne: ENVI-CON ApS (offentliggjort 2009-04-06)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-04-01 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Stiftere: HK-INNOVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-06)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)