Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-24 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2012-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: T.M. EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: T.M.P. EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2014-08-05 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOGARAGE.DK ApS. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Nord 1 Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsensvej 7, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2023-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Høm 22, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Høm 22, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2021-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Bendtsgade 20, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: tmejendomme@gmail.com (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-10-31)
Den 2012-10-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Bendtsgade 20, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2012-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Volden 58, 4100 Ringsted (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2011-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Volden 58, 4100 Ringsted (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2011-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Karrebækvej 993, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Direktion: Martin Nordkvist Lerner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 fjernes Direktion: Per Sauer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, investering og udlejning af ejendomme samt efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: Martin Nordkvist Lerner (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-01-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Nordkvist Lerner (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Vedtægter: 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karrebækvej 993, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 tilføjes Direktion: Per Sauer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Navne: LERSA ApS (offentliggjort 2009-04-03)
Den 2009-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2009-03-27 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2009-03-27 tilføjes Stiftere: Per Sauer, Michael Lerner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-03)
Den 2009-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)